Hỏi Đáp

Các bước làm bài toán lớp 4 nhân với số có hai chữ số – Vuihoc.vn

Nhân 2 chữ số

Video Nhân 2 chữ số

Hôm nay, hãy đưa con bạn đến với bài học toán lớp 4, nhân các số có hai chữ số. vuihoc.vn sẽ hướng dẫn các bạn các bước thực hiện phép tính và tự làm bài tập. Dành cho học sinh và phụ huynh tham khảo.

1. Hướng dẫn giải toán nhân hai số lớp 4

1.1. Ví dụ 1: Thực hiện phép tính 45 x 25

Từ phải sang trái

Ví dụ 1

  • 5 nhân 5 bằng 25, viết 5 viết 2
  • 5 nhân 4 bằng 20 cộng 2 bằng 22 Viết 22

    • 2 nhân 5 bằng 10, ghi 0 ghi 1

      2 nhân 4 bằng 8 cộng 1 bằng 9 viết 9

      • Thấp 5

        0 cộng 2 bằng 2, viết 2

        9 cộng 2 bằng 11, viết 11

        Vậy 45 x 25 = 1125

        1.2. Ví dụ 2: Thực hiện phép tính 230 x 24

        Các phép tính được thực hiện theo thứ tự cộng trừ từ phải sang trái

        ví dụ 2

        • 4 nhân 0 bằng 0, viết 0

          4 nhân 3 bằng 12, viết 2 viết 1

          4 nhân 2 bằng 8 cộng 1 bằng 9 viết 9

          • 2 nhân 0 bằng 0, viết là 0

            2 nhân 3 bằng 6, viết 6

            2 nhân 2 bằng 4, viết là 4

            • Giảm 0

              0 cộng 2 bằng 2, viết 2

              6 cộng 9 bằng 15, viết 5 viết 1

              4 nhỏ cộng 1 bằng 5, viết 5

              Vậy 230 x 24 = 5520

              1.3. Từ hai ví dụ trên, có thể rút ra các bước:

              Cách bước thực hiện phép nhân với số có hai chữ số

              2. Nhân 2 chữ số với 11

              2.1. Ví dụ phép tính: 14 x 11

              14 x 11 = 154

              Ta thấy rằng 154 = 1(1+4)4 = 154

              2.2. nhận xét

              Ngoài cách đặt và tính, để nhân số có 2 chữ số với 11, ta có thể thực hiện tính nhẩm nhanh bằng cách thực hiện các thuộc tính: ab x 11 = a(a+b)b

              3. Bài tập thực hành

              3.1. Bài tập

              Bài 1: Thiết lập và tính toán

              a) 15 x 81

              b) 341 x 20

              c) 746 x 18

              d) 421 x 89

              Bài 2: Tính biểu thức a x 99, trong đó a bằng 35, 40, 45

              Bài học 3: Tìm hiểu điều bạn biết

              a) y : 12 = 24

              b) y : 57 = 11

              c) y : 11 = 999

              d)y : 72 = 18

              Bài 4: Một bộ tranh gồm 24 cuốn biết giá mỗi cuốn là 36 000 đồng. Cuốn truyện tranh đó bao nhiêu tiền?

              Bài 5: Nhà nông a, biết tăng gia sản xuất Giai đoạn 1 trồng 675 cây cao su mỗi ngày trong 12 ngày. Giai đoạn thứ hai kéo dài 16 ngày và sẽ cho phép trồng 826 cây mỗi ngày. Sau hai giai đoạn này, trang trại trồng được tất cả bao nhiêu cây cao su?

              3.2. Giải pháp

              Bản nhạc 1:

              Được tính từng bước từ phải sang trái.

              đặt tính và tính 1

              • 1 nhân 5 bằng 5, viết 5

                1 nhân 1 bằng 1, viết 1

                • 8 nhân 5 bằng 40, ghi 0 (nhỏ hơn 1) và ghi 4

                  Xem Thêm : BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG TẠI NHA KHOA VIỆT NHA – Nha khoa Việt Nha

                  8 nhân 1 bằng 8 cộng 4 bằng 12 và viết 12

                  • Thấp 5

                    1 cộng 0 bằng 1, viết 1

                    Thấp 12 được 1215

                    Vậy 15 x 81 = 1215

                    đặt tính và tính 2

                    • 0 nhân với 314 bằng 0

                    • 2 nhân 4 bằng 8, viết 8

                      2 nhân 1 bằng 2, viết là 2

                      2 nhân 3 bằng 6, viết 6

                      • Giảm 0 và 628 xuống 6280

                        Vậy 314 x 20 = 6280

                        đặt tính và tính 3

                        • 8 nhân 6 bằng 48, viết 8 viết 4

                          8 nhân 4 bằng 32 cộng 4 bằng 36 ghi 6 ghi 3

                          8 nhân 7 bằng 56 cộng 3 bằng 59 Viết 59

                          • 1 nhân 746 bằng 746, viết 746

                          • 8 tháng tới

                            6 cộng 6 bằng 12, viết 2 viết 1

                            4 cộng 9 bằng 13 cộng 1 bằng 14 viết 4 viết 1

                            5 cộng 7 bằng 12 cộng 1 bằng 13 và viết 13

                            Vậy 746 x 18 = 13428

                            đặt tính và tính

                            • 9 nhân 1 bằng 9, viết 9

                              9 nhân 2 bằng 18, viết 8 viết 1

                              9 nhân 4 bằng 36 cộng 1 bằng 37 viết 7 viết 3

                              • 8 nhân 1 bằng 8, viết 8 (viết trực tiếp 8 cho sản phẩm đầu tiên)

                                8 nhân 2 bằng 16, viết 6 viết 1

                                8 nhân 4 bằng 32 cộng 1 bằng 33 viết 33

                                • Thấp 9

                                  8 cộng 8 bằng 16, viết 6 viết 1

                                  6 cộng 7 bằng 13 cộng 1 bằng 14, viết 4 ghi 1

                                  3 cộng 3 bằng 6 cộng 1 bằng 7 và viết 7

                                  Đánh bại 3 để nhận 37469

                                  Vậy 421 x 89 = 37469

                                  Bản nhạc 2:

                                  • Thay a = 35 ta được biểu thức 35 x 99 = 3465

                                  • Thay a = 40 ta được biểu thức 40 x 99 = 3960

                                  • Với a = 45 thay vào đó ta được biểu thức 45 x 99 = 4455

                                    Bản nhạc 3:

                                    a) y : 12 = 24

                                    y = 24 x 12

                                    y = 288

                                    b) y : 57 = 11

                                    y = 11 x 57

                                    y = 627

                                    c) y : 11 = 999

                                    Xem Thêm : Trường Đại học Hoa Sen (HSU) – Điểm chuẩn, học phí, ngành đào

                                    y = 999 x 11

                                    y = 10989

                                    d)y : 72 = 18

                                    y = 18 x 72

                                    y = 1296

                                    Bản nhạc 4:

                                    Tổng số tiền là:

                                    24 x 36000 = 864.000 đồng Việt Nam

                                    Vậy manga là 864 000 đồng

                                    Bản nhạc 5:

                                    Trong 12 ngày đầu trang trại a trồng được 12 cây cao su là:

                                    12 x 675 = 8100 (cây)

                                    Trong đợt 2 sau 16 ngày, số cây cao su vườn b trồng được là:

                                    16 x 826 = 13216 (cây)

                                    Tổng số cây trồng được trong 2 đợt là:

                                    8100 + 13216 = 21316 (cây)

                                    Vậy tổng cộng 21316 cây cao su đã được trồng trong hai giai đoạn này

                                    4. Câu hỏi tự học (có đáp án)

                                    4.1. Bài tập

                                    Bài 1: Thiết lập và tính toán

                                    a) 11 x 11

                                    b) 121 x 11

                                    c) 225 x 34

                                    d) 495 x 51

                                    Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

                                    a) 2x6x67

                                    b) 84 : 2 x 11

                                    c) 76 x 11 + 182

                                    d) 99 x 11 – 111

                                    Bài học 3: Tìm hiểu điều bạn biết

                                    a) y : 11 = 777

                                    b) y : 21 = 121

                                    c)y : 40 = 198

                                    d) y : 62 = 11

                                    Bài 4: Một trường nọ có 22 lớp học, 16 lớp có 38 học sinh và 6 lớp có 42 học sinh. Trường a có bao nhiêu học sinh?

                                    Bài 5: Thủy và Huyền cùng nhau thực hiện thử thách gấp hạc trong 30 ngày. Biết rằng trong 5 ngày đầu mỗi ngày Thủy câu được 72 con cá, mỗi ngày Huyền câu được nhiều hơn Thủy 7 con và trong 25 ngày tiếp theo mỗi ngày Huyền và Thủy câu được 56 con cá. Hỏi thuy và huy có tất cả bao nhiêu con sếu?

                                    4.2. câu trả lời

                                    Bản nhạc 1:

                                    a) 121 b) 1331 c) 7650 d) 25245

                                    Bản nhạc 2:

                                    a) 804 b) 462 c) 1018 d) 978

                                    Bản nhạc 3:

                                    a) y = 8547

                                    b) y = 2541

                                    c) y = 7920

                                    d) y = 682

                                    Bản nhạc 4:

                                    Sĩ số: 860 học sinh

                                    Bản nhạc 5:

                                    t/s: cần cẩu 3555

                                    Để thành thạo Toán lớp 4 nhân hai số, các em cần chăm chỉ luyện tập để củng cố kiến ​​thức và nâng cao khả năng tính nhẩm nhanh. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham gia các khóa học toán trênvuihoc.vnnhe.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Vậy là đến đây bài viết về Các bước làm bài toán lớp 4 nhân với số có hai chữ số – Vuihoc.vn đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Xettuyentrungcap.edu.vn!

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Back to top button